Մաթեմատիկա

225

585+585=1170

82844+7258=90102

672+672=1344

91826+98=91924

227

99x(909-555)+7890:(3218-3188)+78×90=354×99=15173

909-555=354

3218-3188=30

354×99=35046

78×90=7020

7020:30=263

7020+263=7283

7283+7890=15173

25x(5316-4897)-(79×22-1188):50=1581 1738-1188= 9039

229

3635-178=3457

2482-124=2358

5564-2079=3485

4607-2329=2278

2090-1248=3358

3007-1082=2085

232

1255-25=1230

350-46=304